序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | (沙特阿拉伯)伊卡夫阿拉伯公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
MAMOUN SHAFIEG ELSIDDIG ELAZHARI
|
|
2 |
SARVAIYA DEEPAK BACHHUBAI
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****机构代码证:590569079
|
统一社会信用代码:*****U
|
2 | 2013-09-24 |
义乌市商务局批复:法定代表人ALJABER MOHAMMED ABDULAZIZ M
|
义乌市商务局批复:法定代表人MAMOUN SHAFIEG ELSIDDIG ELAZHARI
|
|
3 | 2013-08-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
ALJABER MOHAMMED ABDULAZIZ M
|
MAMOUN SHAFIEG ELSIDDIG ELAZHARI
|
4 | 2013-08-21 | 组织机构变更 |
姓名: ALJABER MOHAMMED ********; 证件名称: ; 证件号码: J633055; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: ALJABER MOHAMMED ********; 证件名称: ; 证件号码: J633055; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: SARVAIYA DEEPAK BACHHUBAI; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: MAMOUN SHAFIEG ELSIDDIG ELAZHARI; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: MAMOUN SHAFIEG ELSIDDIG ELAZHARI; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: SARVAIYA DEEPAK BACHHUBAI; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2012-11-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
ALDOSSARY MISFER RASHED S
|
ALJABER MOHAMMED ********
|
6 | 2012-11-21 | 组织机构变更 |
姓名: ALDOSSARY MISFER RASHED S; 证件名称: ; 证件号码: I821122; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: ALDOSSARY MISFER RASHED S; 证件名称: ; 证件号码: I821122; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: SARVAIYA DEEPAK BACHHUBAI; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: ALJABER MOHAMMED ********; 证件名称: ; 证件号码: J633055; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: ALJABER MOHAMMED ********; 证件名称: ; 证件号码: J633055; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: SARVAIYA DEEPAK BACHHUBAI; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2012-08-14 | 实收资本变更 |
0
|
50
|