序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚正 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚正
|
|
2 |
龚剑锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 住所变更 |
浙江省义乌市稠城街道丹溪北路**号****室
|
中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道四季五区现代城市花园*栋****(自主申报)
|
2 | 2019-08-23 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
3 | 2019-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 龚正; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
姓名: 龚正; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
4 | 2018-08-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 龚正; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 龚正; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 龚剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 龚正; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 龚正; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
5 | 2016-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金丽君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 金丽君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 徐文英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 龚正; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 龚正; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 金丽君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2016-01-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:313615647
|
统一社会信用代码:*****Y
|
7 | 2016-01-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 金丽君; 出资额: **; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 龚正; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
8 | 2016-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金丽君
|
龚正
|
9 | 2016-01-28 | 组织机构变更 |
姓名: 金丽君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 金丽君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 徐文英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 龚正; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 龚正; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 金丽君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|