序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江横店影视城有限公司 | 90% | 45.000000万人民币 |
2 | 横店集团控股有限公司 | 10% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
殷旭
|
|
2 |
厉宝平
|
|
3 |
徐文财
|
|
4 |
赵永清
|
|
5 |
桑小庆
|
|
6 |
黄桂苗
|
|
7 |
朱国忠
|
|
8 |
陈华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-11-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉经生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 厉苏芳; 证件名称: ; 证件号码: *************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 向军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: *************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 黄桂苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 桑小庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 赵永清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 赵永清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
2 | 2010-11-29 | 法定代表人变更 |
厉经生
|
殷旭
|
3 | 2010-11-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 影视道具制作、装修,旅游用品开****销售。(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)
|
一般经营项目: 影视道具制作、装修,旅游用品开****销售。
|
4 | 2010-11-29 | 组织机构变更 |
姓名: 厉经生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 厉苏芳; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 向军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 黄桂苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 桑小庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 赵永清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 赵永清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2007-07-16 | 注册号升级 |
********119
|
********
|
6 | 2007-07-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1997-10-21 至 2007-10-20
|
营业期限: 1997-10-21 至 2027-10-20
|
7 | 2006-02-15 | 经营范围变更 |
经营范围: 影视道具制作、装修,旅游用品开****销售。行业代码: 4900
|
经营范围: 影视道具制作、装修,旅游用品开****销售。(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)行业代码: 4900
|
8 | 2003-07-18 | 法定代表人变更 |
向军
|
厉经生
|