序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州赞光文具有限公司 | 99% | 99万人民币 |
2 | 孙晓波 | 1% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晓波
|
|
2 |
谢尚斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢尚斌; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 孙晓波; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州赞光文具有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 孙晓波; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-05-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2019-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴海龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 吴海龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 席海波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 孙晓波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 孙晓波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 谢尚斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2019-12-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:方良英;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴海龙;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:孙晓波;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙晓波;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-12-17 | 法定代表人变更 |
吴海龙
|
孙晓波
|
6 | 2019-10-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州综博投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴海龙; 出资额: *万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 谢尚斌; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 孙晓波; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2019-02-18 | 住所变更 |
浙江省义乌市稠江街道古姆塘村(义乌市塔下钢结构厂内)(自主申报)
|
浙江省义乌市义亭镇相宜路**号一号楼*楼(自主申报)
|
8 | 2018-07-19 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2018-07-19 | 注册资本(金)变更 |
10
|
100( + 900% )
|
10 | 2018-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴海龙; 出资额: *.*万; 百分比: *%企业名称: 杭州综博投资合伙企业(有限合伙); 出资额: *.*万; 百分比: **%
|
姓名: 吴海龙; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 杭州综博投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: **%
|