序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴国溪 | 90% | 990.0万人民币 |
2 | 金宏 | 10% | 110.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴国溪
|
|
2 |
金宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴国溪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 吴国溪; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐峰燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 吴国溪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 吴国溪; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 金宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-04-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴国溪; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐峰燕; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 余双仙; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 吴国溪; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 金宏; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2018-06-05 | 经营范围变更 |
门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范(凭保安服务许可证经营) 物业管理服务、水电安装工程服务(除电力设施)、智能化安装工程服务、消防工程施工服务、消防器材销售、电子产品(除电子信息产品及电子出版物)销售、服装、日用杂品销售 (凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范(凭保安服务许可证经营),劳务派遣业务,物业管理服务、水电安装工程服务(除电力设施)、智能化安装工程服务、消防工程施工服务、消防器材销售、电子产品(除电子信息产品及电子出版物)销售、服装、日用杂品销售。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-05-10 | 出资比例备案 |
姓名: 方天圆; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 方康明; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 余双仙; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴国溪; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 徐峰燕; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2017-05-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:方康明;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:吴国溪;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴国溪;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方天圆; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 方康明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 方康明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 吴国溪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 吴国溪; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 徐峰燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2017-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********56198组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********229801
|
8 | 2017-05-10 | 管辖单位变更 |
金东东孝所
|
金东多湖所
|
9 | 2017-05-10 | 出资日期备案 |
姓名: 方天圆; 出资日期:姓名: 方康明; 出资日期:
|
姓名: 余双仙; 出资日期: 2013-09-06姓名: 吴国溪; 出资日期:姓名: 徐峰燕; 出资日期:
|
10 | 2017-05-10 | 住所(营业场所、地址)变更 |
金华市金瓯路以南江东庭院*-**号
|
浙江省金华市金东区建才路**号浙中建材市场A座-***
|