序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江武义城市建设投资集团有限公司 | 100% | 1788.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高照明
|
|
2 |
陈尔增
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江省武义县液化石油气有限公司王宅镇陶宅配送点
|
谢泽平 | 2010-11-30 |
2 |
浙江省武义县液化石油气公司茭道镇忠江液化石油气经营服务网点
|
胡一平 | 2005-10-14 |
3 |
浙江省武义县液化石油气有限公司桃溪煤气供应点
|
宁学民 | 2004-04-07 |
4 |
浙江省武义县液化石油气有限公司配送中心
|
邓国旗 | 2003-06-02 |
5 |
浙江省武义县液化石油气有限公司东干第二液化气经营网点
|
朱兆中 | 2003-04-01 |
6 |
浙江省武义县液化石油气有限公司东干第一液化气经营网点
|
程燕 | 2003-04-01 |
7 |
浙江省武义县液化石油气有限公司桐琴第三液化气经营网点
|
王志美 | 2003-04-01 |
8 |
浙江省武义县液化石油气有限公司泉溪第二液化气经营网点
|
朱寿松 | 2003-04-01 |
9 |
浙江省武义县液化石油气有限公司溪里液化气经营网点
|
贺大春 | 2003-04-01 |
10 |
浙江省武义县液化石油气有限公司桐琴第二液化气经营网点
|
应征 | 2003-04-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡一平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 胡一平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 邓国旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 陈尔增; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 高照明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 高照明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2021-04-26 | 法定代表人变更 |
胡一平
|
高照明
|
3 | 2020-03-26 | 章程备案 |
|
增加党建内容
|
4 | 2020-03-26 | 出资方式备案 |
|
|
5 | 2020-03-26 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江武义城市建设投资集团有限公司; 出资日期: 2016-12-31;
|
企业名称: 浙江武义城市建设投资集团有限公司; 出资日期: 2016-12-31;
|
6 | 2020-03-26 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江武义城市建设投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江武义城市建设投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
7 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘国跃; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 胡一平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 胡一平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 胡一平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 胡一平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邓国旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
8 | 2017-05-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江武义北岭实业****展有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江武义城市建设投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [名称变更]
|
9 | 2017-05-31 | 章程备案 |
|
章程调整
|
10 | 2017-05-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
企业名称: 浙江武义北岭实业****展有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江武义城市建设投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|