序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武义国有****展投资集团有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶文胜
|
|
2 |
洪双武
|
|
3 |
胡荣
|
|
4 |
何惠春
|
|
5 |
陈仙峰
|
|
6 |
徐华晓
|
|
7 |
牛迎雪
|
|
8 |
于波
|
|
9 |
杨娅萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2021-07-15 | 住所变更 |
浙江省金华市武义县江山新村二路一幢*号第*、*、*层
|
浙江省金华市武义县壶山街道武阳西路***号五楼(自主申报)
|
3 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何惠春; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 叶文胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐华晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨娅萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨旭波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 杨旭波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 牛迎雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王江春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 于波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何惠春; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶文胜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 叶文胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐华晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨娅萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪双武; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 牛迎雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈仙峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
|
4 | 2021-07-15 | 法定代表人变更 |
杨旭波
|
叶文胜
|
5 | 2021-07-15 | 管辖单位变更 |
武义熟溪所
|
武义壶山所
|
6 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何惠春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶文胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐诗航; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨娅萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨旭波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨旭波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王利; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王跃双; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
|
姓名: 于波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 何惠春; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 叶文胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐华晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杨娅萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨旭波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨旭波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 牛迎雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王江春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
7 | 2020-05-14 | 出资日期备案 |
企业名称: 武义县国有资产管理运营有限公司; 出资日期: 2020-12-31;
|
企业名称: 武义县国有资产管理运营有限公司; 出资日期: 2020-12-31;
|
8 | 2020-05-14 | 出资方式备案 |
企业名称: 武义县国有资产管理运营有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 武义县国有资产管理运营有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币;
|
9 | 2020-05-14 | 出资比例备案 |
企业名称: 武义县国有资产管理运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 武义县国有资产管理运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2020-05-14 | 章程备案 |
|
备案新章程
|