序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王俊林 | 58% | 87.0万人民币 |
2 | 金胜强 | 22% | 33.0万人民币 |
3 | 骆光临 | 20% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金胜强
|
|
2 |
骆光临
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-31 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 王俊林,金胜强,骆光临;清算组组长: 金胜强;地址: 义乌市稠城街道下车门社区城中中路111号华联商厦原标准件厂;联系方式: 85470711
|
2 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********356555
|
3 | 2010-11-11 | 住所变更 |
|
住所: 义乌市稠城街道下车门社区城中中路***号华联商厦原标准件厂 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:稠城街道
|
4 | 2010-08-09 | 变更注册号 |
|
注册号: ********58077
|
5 | 2010-07-30 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 金胜强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金胜强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 骆光临; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2010-07-30 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 骆光临; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 金胜强; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王俊林; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2010-07-30 | 组织机构变更 |
|
姓名: 金胜强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金胜强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 骆光临; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2010-07-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
金胜强
|
9 | 2010-07-30 | 名称变更 |
|
义乌市食全食美广告有限公司
|
10 | 2010-07-30 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 设计、制作、代理、****布国内各类广告,室内装潢。
|