序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程旻 | 90% | 2.7万人民币 |
2 | 徐兰可 | 10% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程旻
|
|
2 |
徐兰可
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2018-12-04 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2018-12-04 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2017-06-27 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2017-06-27 | 投资人(股权)变更 |
|
|
8 | 2016-12-14 | 一般经营项目变更 |
|
|