序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵国华 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵国华
|
|
2 |
杨小珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-01 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-07-19 | 住所变更 |
|
|
4 | 2021-07-19 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-12-17 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2020-12-17 | 住所变更 |
|
|
7 | 2019-09-10 | 住所变更 |
|
|
8 | 2019-08-01 | 经营范围变更 |
|
|