序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于建宏 | 65% | 65.0万人民币 |
2 | 胡寿奎 | 35% | 35.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********74851J
|
2 | 2013-04-24 | 合伙人信息备案 |
姓名: 胡寿奎; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 章经烈; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 于建宏; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 胡寿奎; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 于建宏; 出资额: **; 百分比: **%
|
3 | 2013-04-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 胡寿奎; 出资额: 20; 百分比: 20%姓名: 章经烈; 出资额: 30; 百分比: 30% [退出]姓名: 于建宏; 出资额: 50; 百分比: 50%
|
姓名: 胡寿奎; 出资额: 35( + 75% ); 百分比: 35%姓名: 于建宏; 出资额: 65( + 30% ); 百分比: 65%
|
4 | 2013-04-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 混凝土砖制造。
|
一般经营项目: 非压力混凝土砖制造。
|
5 | 2012-03-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 混凝土砖制造。(凡涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件登记后经营)**
|
一般经营项目: 混凝土砖制造。
|
6 | 2009-03-19 | 执行人委派代表变更 |
于建宏
|
章经烈
|
7 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
于建宏
|
章经烈
|