序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 1999-03-11 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 履坦镇郭塘 邮政编码: 电话:
|
住所: 履坦镇寺后村 邮政编码: 电话:
|
2 | 1999-03-11 | 名称变更 |
武义县寺后砩矿
|
武义县履坦镇砩矿
|
3 | 1992-11-07 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 寺前乡郭塘中央王村 邮政编码: 电话:
|
住所: 履坦镇郭塘 邮政编码: 电话:
|
4 | 1992-11-07 | 名称变更 |
武义县寺前乡砩矿
|
武义县寺后砩矿
|
5 | 1991-09-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 巩舍松;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
姓名: 徐跃;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
6 | 1991-09-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
巩舍松
|
徐跃
|
7 | 1989-08-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 赵松余;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
姓名: 巩舍松;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
8 | 1989-08-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
赵松余
|
巩舍松
|