序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞源乡公办 | 100% | 67.200000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 法定代表人变更 |
邹红萍
|
吴永亮
|
2 | 2019-11-18 | 法定代表人变更 |
陶春娥
|
邹红萍
|
3 | 2017-10-31 | 经营范围变更 |
****电
|
水力****电;水产养殖(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-12-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:147483123
|
统一社会信用代码:*****G
|
5 | 2016-12-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邹宏杰
|
陶春娥
|
6 | 2013-01-18 | 投资人(股权)变更 |
***
|
企业名称: 俞源乡公办; 出资额: 67.2; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
7 | 2013-01-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
祝献军
|
邹宏杰
|
8 | 2011-06-08 | 变更注册号 |
注册号: *****49
|
注册号: *****
|
9 | 2005-03-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
祝文云
|
祝献军
|
10 | 1998-04-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 李昌贵;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
姓名: 祝文云;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|