序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋和平 | 20% | 2万人民币 |
2 | 王艳林 | 20% | 2万人民币 |
3 | 邓秀云 | 20% | 2万人民币 |
4 | 曾自富 | 20% | 2万人民币 |
5 | 蒋智学 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-06-15 | 其他事项备案 |
无
|
8
|
2 | 2011-06-15 | 其他事项备案 |
无
|
2002-08-01
|
3 | 2011-06-15 | 其他事项备案 |
???
|
2002-08-01
|
4 | 2011-06-15 | 其他事项备案 |
2011-06-15
|
2011-06-15 09:08:26
|
5 | 2010-04-23 | 其他事项备案 |
2009-04-07 09:08:26
|
2010-04-23 09:08:26
|
6 | 2009-04-07 | 其他事项备案 |
无
|
10
|
7 | 2009-04-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-08-28
|
2020-08-28
|
8 | 2009-04-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-08-29
|
2002-08-28
|
9 | 2009-04-07 | 其他事项备案 |
5
|
0
|
10 | 2009-04-07 | 其他事项备案 |
0
|
8
|