序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李庆龙 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 李庆忠 | 35% | 70.0万人民币 |
3 | 李兵 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李庆忠
|
|
2 |
李庆龙
|
|
3 |
李兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐秀珍 [退出]李兵李庆忠
|
李庆龙 [新增]李庆忠李兵
|
2 | 2020-07-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐秀珍; [退出]李庆忠;李兵;
|
李庆龙:40%; [新增]李兵:25%;李庆忠:35%;
|
3 | 2014-08-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐秀珍
|
李庆忠
|
4 | 2014-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兵:*%;李庆忠:*%;李****兴:*%; [退出]
|
徐秀珍:; [新增]李庆忠:;李兵:;
|
5 | 2014-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兵:***;李庆忠:***;李****兴:***; [退出]
|
徐秀珍:; [新增]李庆忠:;李兵:;
|
6 | 2014-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兵:25%;李庆忠:35%;李****兴:40%; [退出]
|
徐秀珍:; [新增]李庆忠:;李兵:;
|
7 | 2014-08-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李****兴
|
徐秀珍
|
8 | 2014-08-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
9 | 2014-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李庆忠李兵李****兴 [退出]
|
李庆忠李兵徐秀珍 [新增]
|
10 | 2011-06-01 | 其他事项备案 |
2011-05-31
|
2011-06-01
|