序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广西中烟天成投资管理有限责任公司 | 100% | 11128.541702万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘会杰
|
|
2 |
李小兰
|
|
3 |
潘洁
|
|
4 |
李兴鹏
|
|
5 |
文胜辉
|
|
6 |
薛劲涛
|
|
7 |
邹克兴
|
|
8 |
邓国红
|
|
9 |
唐国武
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广西真龙实业有限责任公司南宁真龙分公司
|
袁华聪 | 2010-12-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李兴鹏李小兰龙毅 [退出]文胜辉邓国红刘鸿 [退出]刘会杰潘洁麦恒革 [退出]
|
邹克兴 [新增]李兴鹏李小兰文胜辉邓国红刘会杰潘洁唐国武 [新增]薛劲涛 [新增]
|
2 | 2021-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李兴鹏李小兰龙毅文胜辉邓国红刘鸿陆万林 [退出]潘洁麦恒革
|
李兴鹏李小兰龙毅文胜辉邓国红刘鸿刘会杰 [新增]潘洁麦恒革
|
3 | 2021-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆万林
|
刘会杰
|
4 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小兰龙毅文胜辉邓国红刘鸿陆万林潘洁麦恒革唐格莲 [退出]
|
李兴鹏 [新增]李小兰龙毅文胜辉邓国红刘鸿陆万林潘洁麦恒革
|
5 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建华 [退出]龙毅文胜辉邓国红刘鸿陆万林潘洁麦恒革唐格莲
|
李小兰 [新增]龙毅文胜辉邓国红刘鸿陆万林潘洁麦恒革唐格莲
|
6 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫华华 [退出]邓国红 [退出]陈仲良 [退出]陈峰 [退出]袁华聪 [退出]黄泰松 [退出]秦小华 [退出]
|
王建华 [新增]龙毅 [新增]文胜辉 [新增]刘鸿 [新增]陆万林 [新增]潘洁 [新增]麦恒革 [新增]唐格莲 [新增]
|
7 | 2017-03-22 | 其他事项备案 |
广西中烟天成投资管理有限责任公司:*%;
|
广西中烟天成投资管理有限责任公司:*%;
|
8 | 2017-03-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
11118.05
|
11128.541702( + 0.09437% )
|
9 | 2017-03-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
烟用接装纸、内衬纸、纳米多孔颗粒、精细化工香精香料类、胶水类、纸箱、印刷型卡纸、框架纸、金拉线研****、生产、销售;烟用成型纸、薄膜、卷烟纸加工(分切)、销售;烟用丝束定向购进(广西中烟工业有限责任公司);虑嘴棒生产、定向销售(广西中烟工业有限责任公司);卷烟、雪茄烟零售;自有房屋、土地及设备租赁;普通道路货物运输(物流运输);物业管理;酒店管理。
|
烟用接装纸、内衬纸、纳米多孔颗粒(除臭粉)、精细化工香精香料类、胶水类、纸箱、印刷型卡纸、框架纸、金拉线研****、生产、销售;烟用成型纸、薄膜、卷烟纸加工(分切)、销售;烟用丝束定向购进(广西中烟工业有限责任公司);滤嘴棒生产、定向销售(广西中烟工业有限责任公司);CNAS实验室认可的项目检测及服务;自有房屋、土地及设备租赁;普通道路货物运输(物流运输);物业管理;酒店管理。
|
10 | 2016-06-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广西中烟天成投资管理有限责任公司;
|
广西中烟天成投资管理有限责任公司:*%;
|