序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄良猛
|
蔡健平
|
2 | 2011-06-07 | 其他事项备案 |
无
|
藤县水利电业有限公司
|
3 | 2011-06-07 | 其他事项备案 |
无
|
40
|
4 | 2011-06-07 | 其他事项备案 |
蒙江镇上新街59号
|
藤县太平镇石阶路39号
|
5 | 2011-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡建平
|
黄良猛
|
6 | 2011-06-07 | 其他事项备案 |
无
|
负责人[07]
|
7 | 2007-06-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡勇
|
蔡建平
|
8 | 2007-06-30 | 其他事项备案 |
无
|
蒙江镇上新街59号
|
9 | 2007-06-30 | 其他事项备案 |
管 片 代 码: 450422;巡查组: 4504224504;市场(街道): 4504224504;楼层(门牌号): *****2;摊位号: *****2;管 理 员: 4504224504
|
管 片 代 码: 和平工商所[45042214];巡查组: ;市场(街道): ;楼层(门牌号): ;摊位号: ;管 理 员:
|
10 | 2007-06-30 | 其他事项备案 |
2005-03-01
|
2007-06-30
|