序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁华 | 65% | 3250.0万人民币 |
2 | 何万里 | 25% | 1250.0万人民币 |
3 | 文胜 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁华
|
|
2 |
何万里
|
|
3 |
覃丽华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-11-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何万里:25%;文胜:10%;施剑锋:17.5%; [退出]梁华:47.5%;
|
何万里:25%;文胜:10%;梁华:65%;
|
3 | 2021-07-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何万里:25%;施剑锋:40%;梁华:25%;文胜:10%;
|
何万里:25%;文胜:10%;施剑锋:17.5%;梁华:47.5%;
|
4 | 2021-07-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁华施剑锋 [退出]何万里
|
何万里梁华
|
6 | 2021-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
施剑锋
|
梁华
|
7 | 2021-04-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-03-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何万里:24.5%;施剑锋:17.5%;梁华:20.5%;韦旭升:27.5%; [退出]覃继号:10%; [退出]
|
何万里:25%;施剑锋:40%;梁华:25%;文胜:10%; [新增]
|
9 | 2021-03-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何万里梁华
|
梁华施剑锋 [新增]何万里
|