序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
薛燕 [新增]
|
2 | 2021-07-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
石磊
|
毛宁毅
|
3 | 2018-08-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场31栋11-7
|
柳州市晨华路12号盛丰国际1栋2单元16-2
|
4 | 2018-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆利敏
|
石磊
|
5 | 2017-08-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒲明波
|
陆利敏
|