序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王全龙 | 51% | 2091万人民币 |
2 | 邹淦 | 49% | 2009万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王全龙
|
|
2 |
蒋文敏
|
|
3 |
邹淦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-15 | 其他事项备案 |
|
营业执照,组织机构代码证,税务登记证,社会保险登记证,统计管理登记证,刻章许可证,住房公积金缴存登记
|
2 | 2018-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
王全龙
|
3 | 2018-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王全龙 [新增]王全龙 [新增]蒋文敏
|
4 | 2018-01-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
古建筑、园林景观绿化工程施工及设计(凭资质证经营),房屋建筑工程施工总承包(凭资质证经营),市政公用工程施工总承包(凭资质证经营),建筑幕墙工程专业承包(凭资质证经营),园林绿化工程(凭资质证经营);销售:园林景观模型、园林机械、景观风景石、盆景、绿化苗木、建筑材料(除危险化学品);建筑周转材料租赁。(具体项目以审批部门批准的为准)。
|
5 | 2018-01-15 | 其他事项备案 |
|
001,002,003,004,005,006,017,
|
6 | 2017-11-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
南宁市青秀区仙葫大道16号鼎丰国际美食广场经营地A栋3楼GD区
|
7 | 2016-11-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
蒋钟文
|
8 | 2016-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
蒋钟文 [新增]蒋钟文 [新增]蒋文敏
|
9 | 2016-06-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
王全龙:*%;
|
10 | 2016-06-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
王全龙:****;
|