序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹克坚 | 82.33614% | 9336.9184万人民币 |
2 | 福建惠安县长兴工贸有限公司等37家 | 9.62187% | 1091.12万人民币 |
3 | 徐剑英等35人 | 8.04199% | 911.9616万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹克坚
|
|
2 |
姜俊义
|
|
3 |
胡奕忠
|
|
4 |
汤炎
|
|
5 |
崔峰
|
|
6 |
张定坤
|
|
7 |
夏剑辉
|
|
8 |
方彩峰
|
|
9 |
方燕明
|
|
10 |
赵晓伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江开山股份有限公司杭州分公司
|
罗亚伟 | 2003-09-18 |
2 |
浙江开山股份有限公司路面机械分公司
|
陈松林 | 2000-06-07 |
3 |
浙江开山股份有限公司职工技术协会
|
黄淼炎 | 2000-04-06 |
4 |
浙江开山股份有限公司综合经营部
|
姜泉根 | 1998-04-06 |
5 |
浙江开山股份有限公司摩托车分公司
|
徐雪岩 | 1997-07-26 |
6 |
浙江开山股份有限公司物资分公司
|
徐雪岩 | 1997-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏剑辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜俊义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张定坤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方彩峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 胡奕忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:钱永春;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 夏剑辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜俊义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方彩峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 胡奕忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钱永春; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:钱永春;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏剑辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜俊义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方彩峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 胡奕忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钱永春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 夏剑辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜俊义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张定坤; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 方彩峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 胡奕忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏建辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 曾启刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 江锐; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邢太林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 钱永春; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 夏剑辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 姜俊义; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方彩峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 胡奕忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 钱永春; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏建辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 曾启刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 江锐; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邢太林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 钱永春; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 夏建辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姜俊义; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 崔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方彩峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 方燕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 曹克坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 汤炎; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 胡奕忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 赵晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 钱永春; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
5 | 2016-09-12 | 住所变更 |
住所: 浙江省衢州市经济开****区凯旋西路*号 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 浙江省衢州市凯旋南路**号*幢 邮政编码: ****** 电话: *******
|
6 | 2016-02-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44321
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********39320N
|
7 | 2016-02-24 | 高级管理人员备案 |
曹克坚,郑元梅,方燕明,钱永春,汤炎,崔锋,江锐,卢士新,曾启刚,章洪兵 [退出]
|
曹克坚,赵晓伟,方燕明,钱永春,汤炎,崔峰,江锐,夏建辉,曾启刚,邢太林 [新增]
|
8 | 2014-08-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资,投资管理,投资咨询。
|
一般经营项目: 实业投资,投资管理,投资咨询,经营进出口业务。
|
9 | 2011-11-01 | 实收资本变更 |
7560
|
11340( + 50% )
|
10 | 2011-11-01 | 注册资本(金)变更 |
7560
|
11340( + 50% )
|