序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常山县城市投资集团有限公司 | 100% | 19474.724000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛建飞
|
|
2 |
应俊
|
|
3 |
占吉彪
|
|
4 |
田楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 占吉彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨诚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 杨诚; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 田楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 占吉彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 毛建飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 毛建飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 田楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-07-13 | 法定代表人变更 |
杨诚
|
毛建飞
|
3 | 2021-07-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐晓锋;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:余琬青;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:毛建飞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:毛建飞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2020-07-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 常山县城市投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 常山县城市投资集团有限公司; 出资额: *****.***万; 百分比: ***%;
|
5 | 2020-07-17 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****.***
|
6 | 2020-07-17 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
7 | 2020-03-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 常山县国有资产投资运营有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 常山县城市投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
8 | 2020-03-30 | 住所变更 |
浙江省衢州市常山县天马街道大桥路**号
|
浙江省衢州市常山县天马街道大桥路**号
|
9 | 2019-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李红霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 李红霞; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 杨诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 田楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 占吉彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 应俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 杨诚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 杨诚; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 田楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2019-04-19 | 法定代表人变更 |
李红霞
|
杨诚
|