序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱春雅 | 70% | 5600.0万人民币 |
2 | 徐长福 | 30% | 2400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐长福
|
|
2 |
徐邱雨
|
|
3 |
岳海
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江广茂建设有限公司衢州分公司
|
徐长福 | 2022-04-02 |
2 |
浙江广茂建设有限公司温州分公司
|
蔡万兴 | 2018-01-10 |
3 |
浙江广茂建设有限公司安徽萧县分公司
|
毛春华 | 2013-05-29 |
4 |
浙江广茂建设有限公司西双版纳分公司
|
王利明 | 2011-03-28 |
5 |
浙江广茂建设有限公司江山分公司
|
邱春松 | 2010-08-20 |
6 |
常山县之江建筑装璜有限公司西宁分公司
|
邱春松 | 2008-12-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-10 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-04-20 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2020-09-23 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2019-09-23 | 住所变更 |
|
|
7 | 2018-11-02 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2018-11-02 | 注册资本(金)变更 |
|
|
9 | 2018-11-02 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2018-11-02 | 多证合一备案 |
|
|