序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张丽韩 | 40% | 200.0万人民币 |
2 | 胡晓峰 | 35% | 175.0万人民币 |
3 | 吴荣 | 15% | 75.0万人民币 |
4 | 葛亮 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛敦勤
|
|
2 |
赖明峰
|
|
3 |
傅平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张丽韩; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 胡晓峰; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴荣; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 葛亮; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 张丽韩; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 胡晓峰; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴荣; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 葛亮; 出资额: **万; 百分比: **%
|
2 | 2019-05-08 | 注册资本(金)变更 |
****
|
***
|
3 | 2019-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 吴荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 赖明峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 傅平; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 葛敦勤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 赖明峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2019-02-22 | 法定代表人变更 |
吴荣
|
葛敦勤
|
5 | 2018-12-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪一虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 吴荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 吴荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 赖明峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2018-04-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛国强; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 吴荣; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 胡晓峰; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张丽韩; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 葛亮; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 吴荣; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 胡晓峰; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张丽韩; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2018-04-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张晓贞;原联络员固定电话:****-*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张晓贞;原财务负责人固定电话:****-*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张一色;现联络员固定电话:****-*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张一色;现财务负责人固定电话:****-*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2017-12-05 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
9 | 2017-12-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张晓贞;原联络员固定电话:****-*******;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:陈大中;原财务负责人固定电话:****-*******;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:张晓贞;现联络员固定电话:****-*******;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:张晓贞;现财务负责人固定电话:****-*******;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
10 | 2017-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 兰育红; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 张丽韩; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]姓名: 李世妹; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 倪一虹; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 吴荣; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 吴荣; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
|