序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪春 | 51.78571% | 290万人民币 |
2 | 王水荣 | 48.21429% | 270万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪春
|
|
2 |
王水荣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
衢州和力达建设工程检测有限公司义乌分公司
|
孙小华 | 2004-09-13 |
2 |
浙江和力达工程检测有限公司桐庐分公司
|
王才滨 | 2003-12-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-14 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2018-08-14 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2018-04-19 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2018-04-19 | 注册资本(金)变更 |
|
|
5 | 2018-04-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2018-04-19 | 出资日期备案 |
|
|
7 | 2018-04-19 | 出资方式备案 |
|
|
8 | 2018-04-19 | 住所变更 |
|
|
9 | 2018-04-19 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2018-04-19 | 经营范围变更 |
|
|