序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
展长翼
|
|
2 |
徐莹
|
|
3 |
张学铭
|
|
4 |
李权
|
|
5 |
陈明敏
|
|
6 |
童建华
|
|
7 |
余诗盈
|
|
8 |
杨晓静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 法定代表人变更 |
卢勇
|
展长翼
|
2 | 2021-12-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:宋丹妮;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:任楠;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈岱;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:任楠;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-12-22 | 法定代表人变更 |
陈乾
|
卢勇
|
4 | 2021-12-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋丹妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张忠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李权; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 琚威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 童建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈乾; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 陈乾; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 马滨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 余诗盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 卢勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 卢勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 张学铭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李权; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨晓静; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 童建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈明敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
5 | 2019-12-18 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭开(衢州衢江)光伏科技有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 衢州市衢江区新农投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;
|
企业名称: 国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 衢州市衢江区新农投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;
|
6 | 2019-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 杨波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 宋丹妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张忠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李权; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 琚威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 童建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 陈乾; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 陈乾; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 马滨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2019-12-18 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-12-18 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭开(衢州衢江)光伏科技有限公司; 出资日期: 2027-12-30;企业名称: 衢州市衢江区新农投资有限公司; 出资日期: ;
|
企业名称: 国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司; 出资日期: 2027-12-30;企业名称: 衢州市衢江区新农投资有限公司; 出资日期: ;
|
9 | 2019-12-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭开(衢州衢江)光伏科技有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **.**%; [退出]企业名称: 衢州市衢江区新农投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;
|
企业名称: 国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **.**%; [新增]企业名称: 衢州市衢江区新农投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;
|
10 | 2019-12-18 | 法定代表人变更 |
杨波
|
陈乾
|