序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘卫 | 80% | 4000.0万人民币 |
2 | 宁元水 | 20% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘卫
|
|
2 |
宁元水
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江大卡汇供应链管理有限公司广州分公司
|
廖小青 | 2019-03-26 |
2 |
浙江大卡汇供应链管理有限公司佛山分公司
|
廖小青 | 2019-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐金莲; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 宁元水; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘卫; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 宁元水; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-10-28 | 法定代表人变更 |
徐金莲
|
刘卫
|
3 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宁元水; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 刘卫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 刘卫; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 宁元水; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周海港; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 宁元水; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
5 | 2019-04-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐金莲; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 周海港; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐金莲; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 宁元水; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2019-03-29 | 法定代表人变更 |
吴海平
|
徐金莲
|
7 | 2019-03-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴海平; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]姓名: 周海港; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 徐金莲; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 周海港; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
8 | 2019-03-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴海平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 吴海平; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 周海港; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 周海港; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 徐金莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
9 | 2018-07-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘凤龙; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]姓名: 吴海平; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 周海港; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 吴海平; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
10 | 2018-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘凤龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 吴海平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴海平; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 吴海平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴海平; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周海港; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|