序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:贾雪城;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:贾雪城;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李文俊;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李文俊;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-09-03 | 负责人变更 |
贾雪城 [退出]
|
李文俊 [新增]
|
3 | 2019-11-19 | 负责人变更 |
王曦 [退出]
|
贾雪城 [新增]
|
4 | 2019-11-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王曦;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王曦;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:贾雪城;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:贾雪城;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-07-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:乔宁;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:乔宁;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王曦;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王曦;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-07-24 | 负责人变更 |
乔宁 [退出]
|
王曦 [新增]
|
7 | 2019-01-18 | 负责人变更 |
刘超 [退出]
|
乔宁 [新增]
|
8 | 2019-01-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:肖震;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:肖震;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:乔宁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:乔宁;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2018-10-22 | 经营范围变更 |
汽车租赁;计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;企业管理咨询;经济信息咨询;接受企业委托从事资产管理;投资咨询(除证券、期货);投资管理;汽车及配件、日用百货的批****、零售。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车租赁;计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;汽车及配件、日用百货的批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-08-07 | 负责人变更 |
肖震 [退出]
|
刘超 [新增]
|