序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑立新 | 60% | 30万人民币 |
2 | 王国芳 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑立新
|
|
2 |
姜敏娟
|
|
3 |
王国芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-08-09
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-06-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********38120
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********9207X3
|
3 | 2015-10-28 | 高级管理人员备案 |
郑立新,王国芳 [退出]
|
郑立新(执行董事),王国芳(监事),姜敏娟(总经理) [新增]
|
4 | 2011-06-27 | 变更注册号 |
注册号: ********183
|
注册号: ********38120
|
5 | 2007-01-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄炳胜; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 郑立新; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 王国芳; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 郑立新; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2007-01-26 | 住所变更 |
住所: 市区中山路***号 邮政编码: 电话: *******
|
住所: 江山市区中山路***号 邮政编码: 电话: *******
|
7 | 2007-01-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 黄炳胜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 郑立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 王国芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 郑立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2007-01-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-08-10 至 2006-08-09
|
营业期限: 2001-08-10 至 2021-08-09
|