序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨路平 | 75% | 375万人民币 |
2 | 胡兰英 | 25% | 125万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨路平
|
|
2 |
胡兰英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江山市华电煤炭有限公司驻渑办事处
|
杨路平 | 2001-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-09-23
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2018-08-15 | 住所变更 |
江山市清湖镇路口村***号
|
浙江省衢州市江山市虎山街道解放路**-*号
|
3 | 2017-01-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:704635354
|
统一社会信用代码:*****D
|
4 | 2015-06-29 | 法定代表人变更 |
胡兰英
|
杨路平
|
5 | 2015-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡兰英; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 胡兰英; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 杨路平; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 胡兰英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨路平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨路平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2015-06-29 | 组织机构变更 |
姓名: 胡兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 胡兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 杨路平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 胡兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨路平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨路平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2013-07-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 煤碳(咨格证有效期至2013年6月30日)的销售。
|
许可经营项目:
|
8 | 2013-07-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 焦炭、化工原料(不含危险化学品、易制毒品、监控化学品)、金属材料(国家有专项规定的除外)、建筑材料、农副产品(国家有专项规定的除外)的销售。
|
一般经营项目: 煤碳、焦炭、化工原料(不含危险化学品、易制毒品、监控化学品)、金属材料(国家有专项规定的除外)、建筑材料、农副产品(国家有专项规定的除外)的销售。
|
9 | 2010-11-26 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 胡兰英 认缴出资额:125 持股比例:25% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 胡兰英 认缴出资额:125 持股比例:25% 实缴出资额:125 出资时间:2006-12-29 出资方式:货币 余额交付期限:2006-12-29
|
10 | 2010-11-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 煤碳(咨格证有效期至2010年6月30日)销售。
|
许可经营项目: 煤碳(咨格证有效期至2013年6月30日)的销售。
|