序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 开化县国有资产经营有限责任公司 | 100% | 64904.641800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方焰飞
|
|
2 |
程长征
|
|
3 |
何飞
|
|
4 |
姜厚忠
|
|
5 |
蒋永波
|
|
6 |
余旺清
|
|
7 |
郑涛
|
|
8 |
郑祥春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 住所变更 |
浙江省衢州市开化县华埠镇凤凰中路**号
|
浙江省衢州市开化县华埠镇江滨中路*号得阳大厦*楼(自主申报)
|
2 | 2022-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余土全; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 余旺清; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 姜厚忠; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 方焰飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 梅友国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑祥春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:方焰飞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余旺清; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 姜厚忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 方焰飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 程长征; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 蒋永波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑祥春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:方焰飞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-01-10 | 名称变更 |
开化县城市建设投资集团有限公司
|
开化县国有资本控股集团有限公司
|
4 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余土全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余旺清; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐元锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 徐元锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 梅友国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑祥春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余土全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余旺清; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 姜厚忠; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方焰飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 梅友国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑祥春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2022-01-10 | 法定代表人变更 |
徐元锋
|
方焰飞
|
6 | 2022-01-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐元锋;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐元锋;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:方焰飞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:方焰飞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2021-09-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余土全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余旺清; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐元锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐元锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 梅友国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪伟华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑祥春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余土全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 余旺清; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐元锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐元锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 梅友国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑祥春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2021-07-13 | 注册资本(金)变更 |
34657.4413
|
64904.6418( + 87.27477% )
|
9 | 2021-07-13 | 经营范围变更 |
一般项目:城市建设项目的投资、管理;实业投资;房地产开****、经营;土地开****、整理;城市基础设施建设,旧城改造,棚户区改造;国有资产经营、管理;国有产权交易代理服务;企业管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;旅游业务;浏览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:城市建设项目的投资、管理;实业投资;房地产开****、经营;土地开****、整理;城市基础设施建设,旧城改造,棚户区改造;国有资产经营、管理;国有产权交易代理服务;企业管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;旅游业务;浏览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;防洪除涝设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公路管理与养护;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
10 | 2021-07-13 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.****
|