序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑启松 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 祝文旺 | 29% | 1450.0万人民币 |
3 | 陈井花 | 20% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝文旺
|
|
2 |
郑启松
|
|
3 |
吴金波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 经营范围变更 |
货运:普通货运、货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期至2019年1月7日)。 货运站服务;国际、国内货物运输代理服务;报关、报检代理服务;电子商务技术研****、技术服务;货物进出口。
|
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);保税物流中心经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;铁路运输辅助活动;装卸搬运;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;纸制品销售;汽车零配件批****;汽车新车销售;木材销售;农副产品销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属工具销售;新型金属功能材料销售;五金产品批****;金属制品销售;办公设备销售;日用百货销售;服装服饰批****;家用电器销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批****;软件销售;信息安全设备销售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);国内贸易代理;物业管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-06-29 | 住所变更 |
浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村(江山铁路货场)
|
浙江省衢州市江山市虎山街道通港路*号
|
3 | 2022-06-29 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2022-06-29 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,国际货运代理企业备案,海关进出口货物收****货人备案(含报关报检资质),食品经营(仅销售预包装食品)备案
|
5 | 2021-08-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2021-08-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑启松; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 祝文旺; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈井花; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 郑启松; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 祝文旺; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 陈井花; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
7 | 2021-08-16 | 出资比例备案 |
姓名: 祝文旺; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郑启松; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈井花; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 祝文旺; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郑启松; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈井花; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
8 | 2020-06-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴金波; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 郑启松; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 祝文旺; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 郑启松; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈井花; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 祝文旺; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
9 | 2018-07-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑启松; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 祝文旺; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 祝文旺; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴金波; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 郑启松; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
10 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛春月; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 祝文旺; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑启松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 吴金波; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 祝文旺; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑启松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|