序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝小林 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
2 | 2021-06-29 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
3 | 2021-06-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王建华;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王建华;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
|
4 | 2021-06-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王建华; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
|
5 | 2021-06-29 | 经营范围变更 |
许可项目:劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家政服务;劳动保护用品销售;文具用品零售;五金产品零售;家具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|
6 | 2021-06-29 | 法定代表人变更 |
王建华
|
|
7 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛又英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
|
8 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 蒋晓蕾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
|
9 | 2020-09-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛又英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
|
10 | 2020-04-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王建华; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
|