序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 幸福航空控股有限公司 | 100% | 60,296万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾萌
|
执行董事,经理 |
2 |
钱永刚
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 幸福航空控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 幸福航空控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
2 | 2022-05-24 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
3 | 2022-05-24 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2021-10-09 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2021-10-09 | 经营范围变更 |
医疗救护、航空探矿、空中游览、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、航空摄影、空中广告、科学实验、城市消防、空中巡查、空中拍照,通用航空包机飞行(凭有效许可证经营); 跳伞飞行服务;飞机租赁;航材销售,旅游纪念品零售;货物及技术进出口,飞机维修工程技术服务,航空器、****动机及航材零配件的租赁与维修,会展及会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:运输设备租赁服务;紧急救援服务;会议及展览服务;航空运营支持服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;科普宣传服务;体验式拓展活动及策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 贾萌*; 姓名: 钱永刚;姓名: 曹文远; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 贾萌*; 姓名: 贾萌*; 姓名: 钱永刚; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2019-10-23 | 经营范围变更 |
医疗救护、航空探矿、空中游览、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、航空摄影、空中广告、科学实验、城市消防、空中巡查、空中拍照,通用航空包机飞行(凭有效许可证经营); 飞机租赁;航材销售,旅游纪念品零售;货物及技术进出口,飞机维修工程技术服务,航空器、****动机及航材零配件的租赁与维修,会展及会务服务。
|
医疗救护、航空探矿、空中游览、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、航空摄影、空中广告、科学实验、城市消防、空中巡查、空中拍照,通用航空包机飞行(凭有效许可证经营); 跳伞飞行服务;飞机租赁;航材销售,旅游纪念品零售;货物及技术进出口,飞机维修工程技术服务,航空器、****动机及航材零配件的租赁与维修,会展及会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-07-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黄晶;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:梁浩;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王珈;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王珈;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-07-30 | 法定代表人变更 |
赵青
|
贾萌
|
10 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱永刚;姓名: 曹文远; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 赵青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 贾萌*; 姓名: 钱永刚;姓名: 曹文远; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |