序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | 100% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴琼
|
董事 |
2 |
杨珂
|
董事 |
3 |
胡艳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 联络员备案 |
原联络员姓名:张静;原联络员固定电话:05803805307;原联络员移动电话:13575631524 ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:330903************
|
现联络员姓名:黄丽平;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
2 | 2022-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡艳(职工代表监事);姓名: 余懿洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘科江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 史安之; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 於裕达; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 许迪静; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 陈继聪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:张赛君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴琼; 姓名: 杨珂; 姓名: 胡艳;姓名: 余懿洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘科江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 於裕达; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 许迪静; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 陈继聪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:刘科江;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2019-05-24 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 胡艳(职工代表监事);姓名: 余懿洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘科江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张赛君; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 边金锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄光林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄成华(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事 姓名: 胡艳(职工代表监事);姓名: 余懿洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘科江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 史安之; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 於裕达; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 许迪静; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 姓名: 陈继聪; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2017-10-27 | 章程备案 |
-
|
变更章程第一条,增加章程第一章第二条、第三条,第六章党组织,其他章节顺延
|
5 | 2017-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余懿洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘科江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 孙杰(职工代表监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张赛君; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 边金锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄光林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄成华(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事 姓名: 胡艳(职工代表监事);姓名: 余懿洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘科江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张赛君; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 边金锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄光林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄成华(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2017-10-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:史安之;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张赛君;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张静;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张赛君;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2016-03-25 | 法定代表人变更 |
王金荣
|
刘科江
|
8 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘波杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 施俊毅; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王金荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 夏毅; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐永斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶建国; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张赛君; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 张燕; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: 边金锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄成华(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄光林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘科江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 孙杰(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余懿洋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张赛君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 张燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
9 | 2016-03-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330903000025739 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9133090378294497XH
|
10 | 2016-03-25 | 住所变更 |
住所: 舟山市普陀区沈家门街道菜市路***弄**号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:沈家门街道
|
住所: 舟山市普陀区东港街道昌正街***号东港商务中心*号楼****室; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:东港街道
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |