序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁邦红 | 10% | 20万(元) |
2 | 庄挺 | 79.29% | 158.6万(元) |
3 | 庄捷 | 10.71% | 21.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁邦红
|
执行董事 |
2 |
庄挺
|
经理 |
3 |
胡志元
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2020-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 庄挺; 姓名: 胡志元;姓名: 庄位忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 丁邦红*; 姓名: 庄挺; 姓名: 胡志元; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-01-08 | 住所变更 |
浙江省
|
浙江省舟山市普陀区虾峙镇沙蛟村
|
4 | 2020-01-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 庄挺; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%; 姓名: 庄捷; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%; 姓名: 庄位忠; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 丁邦红*;姓名: 庄挺; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%; 姓名: 庄捷; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-01-08 | 法定代表人变更 |
庄位忠
|
丁邦红
|
6 | 2019-05-13 | 股权转让股权变更 |
姓名: 庄挺; 出资额: 158.5714; 百分比: 79.2857 姓名: 庄位忠; 出资额: 20; 百分比: 10 企业名称: 舟山永鸿海运有限公司; 出资额: 21.4286; 百分比: 10.7143
|
姓名: 庄位忠; 出资额: 20; 百分比: 10 姓名: 庄捷; 出资额: 21.4286; 百分比: 10.7143 姓名: 庄挺; 出资额: 158.5714; 百分比: 79.2857
|
7 | 2018-09-18 | 股权转让股权变更 |
姓名: 庄挺; 出资额: 庄挺; 百分比: 90 姓名: 庄位忠; 出资额: 庄位忠; 百分比: 10
|
姓名: 庄位忠; 出资额: 庄位忠; 百分比: 10 企业名称: 舟山永鸿海运有限公司; 出资额: 舟山永鸿海运有限公司; 百分比: 10.7143 姓名: 庄挺; 出资额: 庄挺; 百分比: 79.2857
|
8 | 2017-02-17 | 住所变更 |
住所:舟山市普陀区虾峙镇沙蛟村;邮政编码:******;电话:******************;
|
住所:舟山市普陀区虾峙镇沙蛟村;邮政编码:******;电话:***********;
|
9 | 2017-02-17 | 投资人(股权)备案 |
百分比:**%姓名:庄挺;姓名:庄月秧;出资额:**;出资额:***;百分比:**%
|
百分比:**%姓名:庄挺;姓名:庄位忠;出资额:**;出资额:***;百分比:**%
|
10 | 2017-02-17 | 高级管理人员备案 |
职务:监事姓名:庄挺;姓名:胡志元;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:庄月秧;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:执行董事
|
职务:监事姓名:庄挺;姓名:胡志元;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:庄位忠;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:执行董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |