序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省财务开****有限责任公司 | 10% | 1,200万(元) |
2 | 舟山市普陀山国有资产管理委员会 | 90% | 10,800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁瑶
|
董事 |
2 |
丁维波
|
监事 |
3 |
刘赳赳
|
监事 |
4 |
姚武
|
董事长兼总经理 |
5 |
徐峥嵘
|
董事 |
6 |
杨玲
|
董事 |
7 |
柳曼云
|
董事 |
8 |
郑开挺
|
监事会主席 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山市普陀山旅游总公司定海水产贸易部
|
沈乾坤 | 2000-06-05 |
2 |
舟山市普陀山旅游集团有限公司旅游纪念品销售部
|
王泽炳 | 2014-03-06 |
3 |
舟山市普陀山旅游集团有限公司普济路经营部
|
王泽炳 | 2014-04-04 |
4 |
舟山市普陀山旅游集团有限公司梅岑路经营部
|
王泽炳 | 2014-04-04 |
5 |
舟山市普陀山旅游集团有限公司洛桥分公司
|
庄慧光 | 2019-09-16 |
6 |
舟山市普陀山旅游集团有限公司港区便捷商店
|
王泽炳 | 2014-04-04 |
7 |
舟山市普陀山旅游集团有限公司西山分公司
|
庄慧光 | 2017-09-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚武*; 姓名: 徐峥嵘; 姓名: 杨玲; 姓名: 刘赳赳; 姓名: 郑开挺;姓名: 丁维波; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事; 姓名: 刘永飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 林金松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王迪军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄丽撒; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 姚武*; 姓名: 徐峥嵘;姓名: 丁瑶; 姓名: 杨玲; 姓名: 柳曼云; 姓名: 刘赳赳; 姓名: 郑开挺; 姓名: 丁维波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
2 | 2021-12-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-04-30
|
营业期限至: 2052-04-30
|
3 | 2021-12-30 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
4 | 2021-08-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江省财务开****公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
5 | 2021-08-02 | 出资日期备案 |
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资日期: ; 企业名称: 浙江省财务开****公司; 出资日期: ;
|
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资日期: ; 企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资日期: ;
|
6 | 2021-08-02 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
7 | 2021-08-02 | 出资比例备案 |
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江省财务开****公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
8 | 2021-08-02 | 出资方式备案 |
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: ****.*万; 出资形式: 货币; 企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: ****.**万; 出资形式: 其他; 企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: ***.**万; 出资形式: 实物; 企业名称: 浙江省财务开****公司; 出资额: ***.*万; 出资形式: 货币; 企业名称: 浙江省财务开****公司; 出资额: **.**万; 出资形式: 实物; 企业名称: 浙江省财务开****公司; 出资额: ***.**万; 出资形式: 其他;
|
企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: ****.*万; 出资形式: 货币; 企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: ****.**万; 出资形式: 其他; 企业名称: 普陀山管理国有资产管理委员会; 出资额: ***.**万; 出资形式: 实物; 企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: ***.*万; 出资形式: 货币; 企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: **.**万; 出资形式: 实物; 企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: ***.**万; 出资形式: 其他;
|
9 | 2021-08-02 | 法定代表人变更 |
张凯尔
|
姚武
|
10 | 2021-08-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚武*; 姓名: 徐峥嵘;姓名: 乐玮玮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 余光; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 余燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 俞静; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张凯尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王迪军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 童诗淇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郑江凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 姚武*; 姓名: 徐峥嵘; 姓名: 杨玲; 姓名: 刘赳赳; 姓名: 郑开挺;姓名: 丁维波; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事; 姓名: 刘永飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 林金松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王迪军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄丽撒; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|