序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 负责人变更 |
黄建平 [退出]
|
胡皓 [新增]
|
2 | 2018-11-16 | 负责人变更 |
徐向东 [退出]
|
黄建平 [新增]
|
3 | 2018-11-16 | 法定代表人变更 |
徐向东
|
黄建平
|
4 | 2017-01-22 | 负责人变更 |
邵青锋 [退出]
|
徐向东 [新增]
|
5 | 2017-01-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邵青锋
|
徐向东
|
6 | 2015-10-29 | 负责人变更 |
钟志平 [退出]
|
邵青锋 [新增]
|
7 | 2015-10-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****F
|
8 | 2015-10-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
钟志平
|
邵青锋
|
9 | 2011-12-06 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 在公司经营范围内开展经营活动。***
|
10 | 2011-12-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构
|
有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
|