序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒尊控股集团有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁海波
|
|
2 |
陈跃康
|
|
3 |
史永华
|
|
4 |
张志良
|
|
5 |
翁旭东
|
|
6 |
袁红波
|
|
7 |
孙明龙
|
|
8 |
李方根
|
|
9 |
孙岳忠
|
|
10 |
孙正壹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
恒尊建设集团有限公司工程安装分公司
|
史海军 | 2019-09-30 |
2 |
恒尊建设集团有限公司门窗制作分公司
|
孙岳忠 | 2018-03-20 |
3 |
恒尊建设集团有限公司幕墙分公司
|
孙岳忠 | 2015-05-08 |
4 |
恒尊集团有限公司地基基础第二分公司
|
朱海辉 | 2014-09-01 |
5 |
恒尊建设集团有限公司舟山北蝉分公司
|
姚继涛 | 2014-01-17 |
6 |
恒尊集团有限公司象山分公司
|
沈峰 | 2013-11-07 |
7 |
恒尊集团有限公司舟山金属门窗分公司
|
孙明龙 | 2013-10-22 |
8 |
恒尊集团有限公司设备租赁二分公司
|
史永华 | 2013-09-10 |
9 |
恒尊集团有限公司金属门窗分公司
|
孙明龙 | 2013-09-10 |
10 |
恒尊集团有限公司义乌分公司
|
周旭 | 2013-06-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 名称变更 |
恒尊集团有限公司
|
恒尊建设集团有限公司
|
2 | 2021-10-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 恒尊控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 恒尊控股集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
3 | 2021-10-08 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-06-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2021-06-17 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-06-17 | 出资比例备案 |
姓名: 丁五龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 史信祥; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 史永华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙岳忠; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙明龙; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 孙正壹; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 张志良; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 李方根; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 翁旭东; 出资额: ****万; 百分比: *.**%;姓名: 袁国义; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 袁海波; 出资额: ****万; 百分比: *.**%;姓名: 袁红波; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 陈跃康; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;
|
企业名称: 恒尊控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
7 | 2021-06-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁国义; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈跃康; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; [退出]姓名: 袁海波; 出资额: ****万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 翁旭东; 出资额: ****万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 丁五龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 史信祥; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 史永华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 孙岳忠; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 孙正壹; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 张志良; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 李方根; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 袁红波; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 孙明龙; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; [退出]
|
企业名称: 恒尊控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
8 | 2021-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冼海坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 史永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙明龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙正壹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张志良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张铮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李方根; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 翁旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁海波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 袁红波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈跃康; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 冼海坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 史永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙明龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙正壹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张志良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张铮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李方根; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 翁旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁海波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 袁红波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈跃康; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
9 | 2021-03-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁国义; 出资额: *****.*万; 百分比: **%;姓名: 陈跃康; 出资额: ****.***万; 百分比: **.**%;姓名: 袁海波; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 翁旭东; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 丁五龙; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 史信祥; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 史永华; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙岳忠; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙正壹; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 张志良; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 李方根; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 袁红波; 出资额: ****.***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙明龙; 出资额: ***.**万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 袁国义; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 陈跃康; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 袁海波; 出资额: ****万; 百分比: *.**%;姓名: 翁旭东; 出资额: ****万; 百分比: *.**%;姓名: 丁五龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 史信祥; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 史永华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙岳忠; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙正壹; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 张志良; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 李方根; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 袁红波; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 孙明龙; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;
|
10 | 2021-03-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁五龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 冼海坚(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 史永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙岳忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 孙正壹; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张志良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李方根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王莹莹(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 翁旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁海波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 袁红波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈跃康; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 冼海坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 史永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙明龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙正壹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张志良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张铮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李方根; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 翁旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 袁海波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 袁红波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈跃康; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|