序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
高瑜坤 [退出]
|
陶莹颖 [新增]
|
2 | 2019-08-06 | 负责人变更 |
陶莹颖 [退出]
|
高瑜坤 [新增]
|
3 | 2017-03-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********472080
|
4 | 2017-03-03 | 负责人变更 |
庄世伟 [退出]
|
陶莹颖 [新增]
|
5 | 2017-03-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
庄世伟
|
陶莹颖
|
6 | 2010-08-19 | 负责人变更 |
郑飞舟 [退出]
|
庄世伟 [新增]
|
7 | 2010-08-19 | 营业场所变更 |
住所: 定海金塘镇欣港路**号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:舟山市定海区
|
住所: 舟山市定海金塘镇欣港路**号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:舟山市定海区
|
8 | 2010-08-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(凡涉及许可证制度的凭证经营)
|
一般经营项目:
|
9 | 2010-08-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
10 | 2010-08-19 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|