序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平太荣远洋渔业集团有限公司 | 55% | 1567.5万人民币 |
2 | 倪剑波 | 20% | 570万人民币 |
3 | 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙) | 10% | 285万人民币 |
4 | 倪泳一 | 8% | 228万人民币 |
5 | 赵宁红 | 5% | 142.5万人民币 |
6 | 倪剑光 | 2% | 57万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯武
|
|
2 |
倪剑波
|
|
3 |
乐春燕
|
|
4 |
林国定
|
|
5 |
倪泳一
|
|
6 |
赵宁红
|
|
7 |
倪剑光
|
|
8 |
周冬琴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山荣舟海洋食品有限公司普陀分公司
|
汪洁 | 2014-07-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
2 | 2022-05-17 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-05-17 | 出资方式备案 |
企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资额: ***.*万; 出资形式: 货币;企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 土地使用权;企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 实物;企业名称: 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 实物;企业名称: 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 倪剑光; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 倪剑波; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 倪泳一; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 赵宁红; 出资额: ***万; 出资形式: 实物;姓名: 赵宁红; 出资额: **.*万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资额: ****.*万; 出资形式: 净资产;企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 净资产;姓名: 倪剑光; 出资额: **万; 出资形式: 净资产;姓名: 倪剑波; 出资额: ***万; 出资形式: 净资产;姓名: 倪泳一; 出资额: ***万; 出资形式: 净资产;姓名: 赵宁红; 出资额: ***.*万; 出资形式: 净资产;
|
4 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪剑光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 倪剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯武; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 周冬琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 岑洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林国定; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宁红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名:庄峰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 乐春燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 倪剑光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 倪剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯武; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 周冬琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林国定; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宁红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名:庄峰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
5 | 2022-05-17 | 出资日期备案 |
企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资日期: 2012-08-22;企业名称: 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: ;姓名: 倪剑光; 出资日期: ;姓名: 倪剑波; 出资日期: ;姓名: 倪泳一; 出资日期: 2012-07-12;姓名: 赵宁红; 出资日期: ;
|
企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资日期: ;企业名称: 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: ;姓名: 倪剑光; 出资日期: ;姓名: 倪剑波; 出资日期: ;姓名: 倪泳一; 出资日期: ;姓名: 赵宁红; 出资日期: ;
|
6 | 2022-05-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;姓名: 倪剑波; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 倪泳一; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 赵宁红; 出资额: ***.*万; 百分比: *%;姓名: 倪剑光; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 平太荣远洋渔业集团有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 倪剑波; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 舟山平太荣投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 倪泳一; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 赵宁红; 出资额: ***.*万; 百分比: *.**%;姓名: 倪剑光; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
7 | 2021-05-06 | 法定代表人变更 |
倪泳一
|
冯武
|
8 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪剑光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 倪剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 史跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周冬琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 岑洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林国定; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宁红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 倪剑光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 倪剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯武; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 冯武; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 周冬琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 岑洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林国定; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宁红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
9 | 2021-03-02 | 法定代表人变更 |
刘海礁
|
倪泳一
|
10 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪剑光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 倪剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘海礁; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 史跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周冬琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 岑洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林国定; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宁红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 倪剑光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 倪剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 倪泳一; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 史跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周冬琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 岑洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林国定; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宁红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|