序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁海滨
|
|
2 |
余小东
|
|
3 |
应能杰
|
|
4 |
李维斌
|
|
5 |
周志国
|
|
6 |
王军位
|
|
7 |
汤海良
|
|
8 |
陈存友
|
|
9 |
孙爱华
|
|
10 |
卢志祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 住所变更 |
舟山市定海区新城千岛路***号
|
中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道赛丽广场**幢*F西区、*F-*F(自主申报)
|
2 | 2022-03-21 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:316000
|
新邮政编码:316021
|
3 | 2022-03-21 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2022-03-21 | 联系电话变更 |
*******
|
*******
|
5 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余小东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卢志祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 孙爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张敏艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李维斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汤海良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王军位; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 虞彭挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 袁海滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郭文新; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈存友; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 余小东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卢志祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 孙爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应能杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张敏艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李维斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汤海良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王军位; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁海滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郭文新; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈存友; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
6 | 2020-07-30 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-07-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [新增]
|
8 | 2020-07-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
9 | 2020-07-30 | 出资比例备案 |
企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 舟山市国有资产监督管理委员会; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
10 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁天江; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 严少逸; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 余小东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张蔚文(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李维斌(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 汤海良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王军位(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王泓波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 袁海滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈存友(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 余小东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卢志祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 孙爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张敏艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李维斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 汤海良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王军位; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 虞彭挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 袁海滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郭文新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈存友; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
|