序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海力生集团有限公司 | 100% | 280.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林满珍
|
|
2 |
王爱平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-15 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 林满珍、胡育芬、陈永;清算组组长: 林满珍;地址: 舟山市定海区临城街道海力生路88号;联系方式: 2085010
|
2 | 2018-03-21 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 海力生集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
3 | 2018-03-21 | 注册资本(金)变更 |
|
280( + 180% )
|
4 | 2018-03-21 | 出资方式备案 |
|
企业名称: 海力生集团有限公司; 出资额: 280万; 出资形式: 货币
|
5 | 2018-03-21 | 出资比例备案 |
|
企业名称: 海力生集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
6 | 2018-03-21 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-03-21 | 出资日期备案 |
|
企业名称: 海力生集团有限公司; 出资日期:
|
8 | 2016-03-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********232563
|
9 | 2013-12-30 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 林满珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 林满珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王爱平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2013-12-30 | 组织机构变更 |
|
姓名: 林满珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 林满珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王爱平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|