序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞瑜 | 80% | 80万人民币 |
2 | 叶小芳 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-15 | 住所变更 |
中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区勾山街道东海西路****号科技置业大厦***
|
浙江省舟山市定海区长白乡前湾村大湾经济合作社办公楼***室(舟山中天重工有限公司内)
|
2 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 俞瑜; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王亦梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 俞瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 俞瑜; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 叶小芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2020-10-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞瑜; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 王亦梅; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 俞瑜; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶小芳; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2020-08-19 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2020-08-19 | 法定代表人变更 |
徐峰
|
俞瑜
|
6 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏惠忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 徐峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 俞瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 俞瑜; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 王亦梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2020-08-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 夏惠忠; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 徐峰; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 俞瑜; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王亦梅; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|