序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 负责人变更 |
阮霄鸿 [退出]
|
何扬 [新增]
|
2 | 2018-04-18 | 负责人变更 |
张路 [退出]
|
阮霄鸿 [新增]
|
3 | 2018-04-18 | 法定代表人变更 |
张路
|
阮霄鸿
|
4 | 2017-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:782903596
|
统一社会信用代码:*****4
|
5 | 2014-10-17 | 负责人变更 |
汪益军 [退出]
|
张路 [新增]
|
6 | 2014-10-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪益军
|
张路
|
7 | 2012-05-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 移动通信电话业务,移动数据业务和传真业务,移动通信终端设备及零配件销售、设计、维护、技术咨询和售后服务。
|
一般经营项目: 在公司经营范围内开展经营活动。
|
8 | 2012-05-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构
|
有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
|
9 | 2012-05-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: *
|
许可经营项目:
|
10 | 2010-08-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王明方
|
汪益军
|