序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏珠宁 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 杜秀春 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜秀春
|
|
2 |
夏珠宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-09-15 | 住所变更 |
|
|
3 | 2017-09-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
4 | 2017-08-02 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2017-08-02 | 章程备案 |
|
|
6 | 2017-08-02 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2016-04-06 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
9 | 2016-04-06 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2016-04-06 | 组织机构变更 |
|
|