序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗伏春
|
|
2 |
方萍艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙志军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 孙志军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 方萍艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 方萍艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 罗伏春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 罗伏春; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
2 | 2019-05-13 | 法定代表人变更 |
孙志军
|
罗伏春
|
3 | 2017-10-24 | 章程备案 |
|
|
4 | 2017-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙志军; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 孙志军; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 王君民; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 孙志军; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 孙志军; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 方萍艳; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2016-07-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********5631XJ
|
6 | 2014-08-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 舟山市物产有限责任公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 舟山商贸集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
7 | 2012-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王君民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张素芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张素芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 孙志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王君民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2012-06-18 | 组织机构变更 |
姓名: 王君民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张素芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张素芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 孙志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙志军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王君民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2012-06-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张素芬
|
孙志军
|
10 | 2011-03-29 | 行业代码变更 |
行业代码:6372
|
行业代码:6561
|