序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘宝定 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 刘定耀 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘定耀
|
|
2 |
刘宝定
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********19333J
|
2 | 2013-12-11 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 苯、甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙醇、乙酸丁酯、盐酸、硫酸、氢氧化钠批****(无仓储)。(凭有效《危险化学品经营许可证》经营)
|
3 | 2013-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘定耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙国祖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 刘宝定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 刘定耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
4 | 2013-06-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘定耀; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙国祖; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 刘定耀; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 刘宝定; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2013-06-25 | 组织机构变更 |
姓名: 刘定耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙国祖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 刘宝定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 刘定耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2009-08-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘定耀; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙国祖; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 刘定耀; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙国祖; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2009-08-07 | 实收资本变更 |
300
|
1000( + 233.33333% )
|
8 | 2009-08-07 | 注册资本(金)变更 |
300
|
1000( + 233.33333% )
|
9 | 2009-03-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘旱雨; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 邵和平; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 刘定耀; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 刘定耀; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙国祖; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2009-03-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 刘定耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘旱雨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邵和平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 刘定耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙国祖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|