序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中化能源物流有限公司 | 90.05371% | 24961.32万人民币 |
2 | 宁波舟山港舟山港务有限公司 | 4.99245% | 1383.82万人民币 |
3 | 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司 | 4.95385% | 1373.12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐叶新
|
|
2 |
唐炳文
|
|
3 |
笪京
|
|
4 |
潘彦杰
|
|
5 |
王海运
|
|
6 |
宋凯
|
|
7 |
顾宁舟
|
|
8 |
严宁
|
|
9 |
王军
|
|
10 |
汪欣(职工)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶永清; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 唐炳文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨珍敏(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪欣(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘彦杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 笪京; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 练君平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 袁文霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾宁舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:黄进;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 严宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐炳文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨珍敏(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪欣(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘彦杰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 王海运; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 笪京; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 袁挺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 袁文霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾宁舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:王宁;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
2 | 2022-05-30 | 出资方式备案 |
企业名称: 中化能源物流有限公司; 出资额: *****.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 中化能源物流有限公司; 出资额: *****.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币;
|
3 | 2022-05-30 | 章程修正案备案 |
|
将章程第二十一条“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经股东一致通过。”调整为“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经股东一致通过。股东会对其他事项作出决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”
|
4 | 2022-05-30 | 出资比例备案 |
企业名称: 中化能源物流有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;
|
企业名称: 中化能源物流有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;
|
5 | 2022-05-30 | 出资日期备案 |
企业名称: 中化能源物流有限公司; 出资日期: 1996-04-22;企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资日期: 1996-04-22;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资日期: ;
|
企业名称: 中化能源物流有限公司; 出资日期: 1996-04-22;企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资日期: 1996-04-22;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资日期: ;
|
6 | 2021-05-13 | 住所变更 |
浙江省舟山市定海区兴中路*号
|
中国(浙江)自由贸易试验区舟山市千岛中央商务区自贸村**号
|
7 | 2021-05-13 | 管辖单位变更 |
舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局
|
新城千岛所
|
8 | 2021-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶永清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐炳文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋凯; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨珍敏(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈军海; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘彦杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 笪京; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁文霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金华跃(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 顾宁舟; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;姓名: 黄诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 严宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶永清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐炳文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋凯; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐叶新; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨珍敏(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪欣(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 潘彦杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 笪京; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 练君平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 袁文霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾宁舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2021-03-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中化能源股份有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;
|
企业名称: 中化能源物流有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;企业名称: 舟山市定海区临城街道集体资产经营有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *%;
|
10 | 2020-07-30 | 注册资本(金)变更 |
28654.15
|
27718.26( - 3.26616% )
|