序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹恒
|
|
2 |
叶玉英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶玉英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵伟燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 邵伟燕; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 叶玉英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹恒; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 曹恒; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
邵伟燕
|
曹恒
|
3 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯勇滨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 冯勇滨; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 叶玉英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶玉英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵伟燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 邵伟燕; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
4 | 2020-06-02 | 法定代表人变更 |
冯勇滨
|
邵伟燕
|
5 | 2019-03-08 | 法定代表人变更 |
刘雄
|
冯勇滨
|
6 | 2018-11-02 | 出资日期备案 |
企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资日期: 2025-10-31
|
企业名称: 嵊泗风景旅游投资有限公司; 出资日期: 2025-10-31
|
7 | 2018-11-02 | 出资比例备案 |
企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***%
|
企业名称: 嵊泗风景旅游投资有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***%
|
8 | 2018-11-02 | 出资方式备案 |
企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 土地使用权企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资额: ****.*万; 出资形式: 实物
|
企业名称: 嵊泗风景旅游投资有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 土地使用权企业名称: 嵊泗风景旅游投资有限公司; 出资额: ****.*万; 出资形式: 实物
|
9 | 2018-10-30 | 出资比例备案 |
企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***%
|
10 | 2018-10-30 | 出资日期备案 |
企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资日期:
|
企业名称: 嵊泗列岛旅游****展有限公司; 出资日期: 2025-10-31
|